fbpx

আলোহা বাঙলাদেশ

এখনকার অবস্থা
তালিকাভুক্ত নয়
মূল্য
সমস্ত ALOHA ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে
এবার শুরু করা যাক

মানসিক গণিতের উপযোগিতা

উন্নয়নশীল সংখ্যা দক্ষতা গোড়ার দিকে বাচ্চাদের তাদের শেখা ও উন্নয়নের জন্য একটি ভিত্তি দেয়। এটি তাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রস্তুত করে, সাধারণ সমস্যা সমাধান এবং অর্থ পরিচালনার সহ। গণিতে নম্বর, আকার, নিদর্শন, আকার, সময় এবং পরিমাপ লক্ষ্য করা অন্তর্ভুক্ত।

বুদ্ধির অঙ্ক দক্ষতার একটি গ্রুপ যা লোকেরা করতে দেয় গণিত পেন্সিল এবং কাগজ বা একটি ক্যালকুলেটর ব্যবহার না করে "তাদের মাথার মধ্যে"। বুদ্ধির অঙ্ক is দরকারী স্কুলে এবং দৈনন্দিন জীবনে বুদ্ধির অঙ্ক বাচ্চাদের বুঝতে সাহায্য করতে পারে গণিত ধারণাগুলি আরও ভাল এবং দ্রুত উত্তর পেতে।

বাম থেকে ডান: মানসিক গণিত করার "সঠিক" উপায়।

ডান থেকে বাম: মানসিক গণিত করার "ভুল" উপায়।

ইনস্টল্ট মাল্টিপলিকেশন

আসুন মানসিক গণিতের আমার পছন্দের একটিটি দিয়ে শুরু করা যাক head কীভাবে আপনার মাথায়, এগারোটি দিয়ে কোনও দুই-অঙ্কের সংখ্যা multip আপনি গোপনীয়তাটি একবার জানলে এটি খুব সহজ। সমস্যাটি বিবেচনা করুন:

32 x 11

এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য, কেবল 3 + 2 = 5 অঙ্কগুলি যুক্ত করুন, 5টিকে 3 এবং 2 এর মধ্যে রাখুন এবং আপনার উত্তরটি রয়েছে: 352

এর থেকে সহজ আর কী হতে পারে? এখন তুমি চেষ্টা কর:

53 x 11 5 +3 = 8 সাল থেকে আপনার উত্তরটি সহজ simply

583

আরো একটা. উত্তর না তাকিয়ে বা নিচে কিছু না লিখে, কী

81 x 11?

আপনি 891 পেয়েছেন? অভিনন্দন!

এখন আপনি খুব উত্তেজিত হওয়ার আগে, আপনাকে যা জানার দরকার হবে তার অর্ধেকটি আমরা আপনাকে প্রদর্শন করেছি। ধরুন সমস্যাটি হচ্ছে

85 x 11

8 + 5 = 1 3 হলেও উত্তরটি 8 1 3 5 নয়!

আগের মত, 3 টি সংখ্যার মধ্যে চলে যায় তবে সঠিক উত্তর পেতে 1 টি 8 টিতে যুক্ত করা দরকার:

935

দুই অঙ্কের গুণ

দুই অঙ্কের দ্বারা দুটি অঙ্কের ক্ষেত্রে দুটি অঙ্কের ক্ষেত্রে - উভয় সংখ্যার প্রথম অঙ্ক একই এবং উভয় সংখ্যার দ্বিতীয় সংখ্যা 10 পর্যন্ত যোগ করলে এটি মানসিক দিক দিয়ে গুণ করা খুব সহজ।
সূত্র: উভয় সংখ্যার দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে গুণিত করুন এবং পণ্যটি লিখুন, তারপরে তাত্ক্ষণিক উচ্চতর সংখ্যার সাথে প্রথম সংখ্যাটি গুন করুন এবং প্রথম পণ্যটির আগে লিখুন। যদি কোনও সংখ্যার শেষ সংখ্যা '9' হয় তবে ফলাফলের 0 এর আগে একটি '9' রাখুন।

  1. 13 এক্স 17 = 3 এক্স 7 = 21
    1 x 2 = 2, উত্তরটি 221
  2. 22 এক্স 28 = 2 এক্স 8 = 16
    2 x 3 = 6, উত্তরটি 616
  3. 14 এক্স 16 = 4 এক্স 6 = 24
    1 এক্স 2 = 2, ফলাফল 224
  4. 71 এক্স 79 = 1 এক্স 9 = 9
    7 x 8 = 56, উত্তর 5609 (যদি শেষ সংখ্যা 9 হয় তবে 0 এর আগে একটি "9" রাখুন

এই সূত্রটি প্রয়োগ করে আপনি 5 দিয়ে সংখ্যাটি শেষ করে যে কোনও বর্গ সমাধান করতে পারেন

252
= 25 x 25 = 2 x 3 = 6, উত্তরটি 625 (আমরা জানি 5 এর বর্গ 25 হয় সুতরাং গণনা করার দরকার নেই)
352
= 35 x 35 = 3 এক্স 4 = 1225
852
= 85 x 85 = 8 এক্স 9 = 7225
1052
= 105 x 105 = 10 এক্স 11 = 11025
1152
= 115 x 115 = 11 এক্স 12 = 13225

কোর্সের বিষয়বস্তুতে বিশদ কোর্স দেখুন

বাংলা English
উপরে যান

যোগাযোগ রেখো!

একচেটিয়া সামগ্রী, সর্বশেষ সংবাদ, ছাড়ের অফার এবং বিজ্ঞপ্তিগুলি পেতে সাবস্ক্রাইব করুন